姓名 |
工作单位 |
执法种类 |
执法证件编号 |
执法证件有效期 |
朱舟 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430236 |
2017.03.21-2023.03.21 |
汪凤 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430246 |
2017.03.21-2023.03.21 |
王勇 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430205 |
2017.03.21-2023.03.21 |
程琳 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430207 |
2017.03.21-2023.03.21 |
黄飞 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430212 |
2017.03.21-2023.03.21 |
赖文彬 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430214 |
2017.03.21-2023.03.21 |
黄崇义 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430215 |
2017.03.21-2023.03.21 |
李惠玲 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430217 |
2017.03.21-2023.03.21 |
王拥军 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430219 |
2017.03.21-2023.03.21 |
马恒 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430225 |
2017.03.21-2023.03.21 |
邓丽 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430233 |
2017.03.21-2023.03.21 |
郭佐才 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430234 |
2017.03.21-2023.03.21 |
朱兴武 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430235 |
2017.03.21-2023.03.21 |
袁慧 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430239 |
2017.03.21-2023.03.21 |
王泽君 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430240 |
2017.03.21-2023.03.21 |
夏文艾 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430242 |
2017.03.21-2023.03.21 |
傅海林 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430247 |
2017.03.21-2023.03.21 |
黄雪芬 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430250 |
2017.03.21-2023.03.21 |
张彦伟 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430251 |
2017.03.21-2023.03.21 |
范贵增 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430253 |
2017.03.21-2023.03.21 |
曾艳东 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430258 |
2017.03.21-2023.03.21 |
刘军 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430261 |
2017.03.21-2023.03.21 |
黄皎 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430263 |
2017.03.21-2023.03.21 |
李永莲 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430267 |
2017.03.21-2023.03.21 |
李艳秋 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430268 |
2017.03.21-2023.03.21 |
邱琴 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430269 |
2017.03.21-2023.03.21 |
游刘菲 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430256 |
2017.03.21-2023.03.21 |
杨曼曼 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430245 |
2017.03.21-2023.03.21 |
刘兆飞 |
仁寿县卫生和计划生育局 |
卫生计生执法 |
川Z02430243 |
2017.03.21-2023.03.22 |
严辉文 |
仁寿县兴盛乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430120 |
2013.10.25-2018.10.25 |
罗江华 |
仁寿县兴盛乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430024 |
2013.10.25-2018.10.25 |
雷国民 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430003 |
2013.10.25-2018.10.25 |
林兰英 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430002 |
2013.10.25-2018.10.25 |
郑秀梅 |
仁寿县禄加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430085 |
2013.10.25-2018.10.25 |
郑泽忠 |
仁寿县禄加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430072 |
2013.10.25-2018.10.25 |
李建明 |
仁寿县石咀乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430062 |
2013.10.25-2018.10.25 |
程子琼 |
仁寿县兆嘉乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430053 |
2013.10.25-2018.10.25 |
廖良武 |
仁寿县北斗镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430055 |
2013.10.25-2018.10.25 |
代伍林 |
仁寿县北斗镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430057 |
2013.10.25-2018.10.25 |
汪秀娟 |
仁寿县北斗镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430035 |
2013.10.25-2018.10.25 |
黄明水 |
仁寿县识经乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430101 |
2013.10.25-2018.10.25 |
文越来 |
仁寿县洪蜂乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430069 |
2013.10.25-2018.10.25 |
刘勇 |
仁寿县洪蜂乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430077 |
2013.10.25-2018.10.25 |
游卫东 |
仁寿县大化镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430103 |
2013.10.25-2018.10.25 |
宋莉 |
仁寿县大化镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430104 |
2013.10.25-2018.10.25 |
李世林 |
仁寿县珠嘉乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430079 |
2013.10.25-2018.10.25 |
张敏 |
仁寿县宝马乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430070 |
2013.10.25-2018.10.25 |
代金霞 |
仁寿县钟祥镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430074 |
2013.10.25-2018.10.25 |
刘静 |
仁寿县藕糖乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430051 |
2013.10.25-2018.10.25 |
余正福 |
仁寿县凤陵乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430044 |
2013.10.25-2018.10.25 |
梁英 |
仁寿县谢安乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430117 |
2013.10.25-2018.10.25 |
李娜 |
仁寿县促进乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430115 |
2013.10.25-2018.10.25 |
辜飞 |
仁寿县河口乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430075 |
2013.10.25-2018.10.25 |
高英 |
仁寿县视高镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430124 |
2013.10.25-2018.10.25 |
廖幼虎 |
仁寿县观寺乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430125 |
2013.10.25-2018.10.25 |
黄雪英 |
仁寿县观寺乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430041 |
2013.10.25-2018.10.25 |
张强 |
仁寿县向家乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430068 |
2013.10.25-2018.10.25 |
张国强 |
仁寿县农旺乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430133 |
2013.10.25-2018.10.25 |
杨霞 |
仁寿县里仁乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430139 |
2013.10.25-2018.10.25 |
干玉彬 |
仁寿县龙正镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430089 |
2013.10.25-2018.10.25 |
魏琦 |
仁寿县龙正镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430090 |
2013.10.25-2018.10.25 |
曾春林 |
仁寿县合兴乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430161 |
2013.10.25-2018.10.25 |
吕小刚 |
仁寿县鸭池乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430131 |
2013.10.25-2018.10.25 |
龙建康 |
仁寿县鸭池乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430118 |
2013.10.25-2018.10.25 |
曾建国 |
仁寿县黑龙滩人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430097 |
2013.10.25-2018.10.25 |
肖德辉 |
仁寿县古佛乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430081 |
2013.10.25-2018.10.25 |
谢茂辉 |
仁寿县河口乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430045 |
2013.10.25-2018.10.25 |
秦淑英 |
仁寿县玉龙乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430023 |
2013.10.25-2018.10.25 |
陈艳 |
仁寿县龙正镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430091 |
2013.10.25-2018.10.25 |
彭慧芬 |
仁寿县文宫镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430143 |
2013.10.25-2018.10.25 |
李建兵 |
仁寿县文宫镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430028 |
2013.10.25-2018.10.25 |
李秀云 |
仁寿县文宫镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430029 |
2013.10.25-2018.10.25 |
潘安良 |
仁寿县虞城乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430018 |
2013.10.25-2018.10.25 |
刘长请 |
仁寿县满井镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430146 |
2013.10.25-2018.10.25 |
毛晓芳 |
仁寿县文林镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430147 |
2013.10.25-2018.10.25 |
王毅翔 |
仁寿县文林镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430001 |
2013.10.25-2018.10.25 |
夏燕红 |
仁寿县文林镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430148 |
2013.10.25-2018.10.25 |
王颖 |
仁寿县文林镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430149 |
2013.10.25-2018.10.25 |
廖德辉 |
仁寿县四公乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430011 |
2013.10.25-2018.10.25 |
陈凯英 |
仁寿县富加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430015 |
2017.03.21-2023.03.21 |
马列 |
仁寿县富加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430016 |
2017.03.21-2023.03.21 |
唐润清 |
仁寿县涂家乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430022 |
2017.03.21-2023.03.21 |
李亮 |
仁寿县文宫镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430026 |
2017.03.21-2023.03.21 |
朱春梅 |
仁寿县文宫镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430027 |
2017.03.21-2023.03.21 |
王小东 |
仁寿县龙桥乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430030 |
2017.03.21-2023.03.21 |
唐勇建 |
仁寿县始建镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430031 |
2017.03.21-2023.03.21 |
伍中火 |
仁寿县谢安乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430032 |
2017.03.21-2023.03.21 |
赵帅 |
仁寿县天峨乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430033 |
2017.03.21-2023.03.21 |
谭小娟 |
仁寿县识经乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430034 |
2017.03.21-2023.03.21 |
朱敏 |
仁寿县石咀乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430036 |
2017.03.21-2023.03.21 |
刘刚 |
仁寿县板桥乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430039 |
2017.03.21-2023.03.21 |
苏永宏 |
仁寿县富加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430043 |
2017.03.21-2023.03.21 |
熊惠宁 |
仁寿县中岗乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430046 |
2017.03.21-2023.03.21 |
曾小彬 |
仁寿县合兴乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430047 |
2017.03.21-2023.03.21 |
徐前东 |
仁寿县城堰乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430048 |
2017.03.21-2023.03.21 |
黄敏 |
仁寿县中岗乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430049 |
2017.03.21-2023.03.21 |
吴锦华 |
仁寿县禾加镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430054 |
2017.03.21-2023.03.21 |
杨计华 |
仁寿县新店乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430056 |
2017.03.21-2023.03.21 |
彭怡静 |
仁寿县促进乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430058 |
2017.03.21-2023.03.21 |
周支明 |
仁寿县清水镇人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430059 |
2017.03.21-2023.03.21 |
李代辉 |
仁寿县洪蜂乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430020 |
2017.03.21-2023.03.21 |
郭双全 |
仁寿县涂家乡人民政府 |
卫生计生执法 |
川Z02430021 |
2017.03.21-2023.03.21 |
|